Entreprise : G.M.V.AMEUBLEMENT - SIREN 432 585 719
Identité
Dénomination
G.M.V.AMEUBLEMENT
SIREN (siège)
432 585 719
Date d'immatriculation au RNE
21/08/2000
Date de fin de la personne morale
20/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1077400 EUR
Adresse du siège
RUE FELIX DAGUERRE 15000 AURILLAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE SISTRIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIERRY JEAN-MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CABINET FIDUS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CANTALAC
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Aurillac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/01/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
43258571900011
Code APE
3102Z - Fabrication de meubles de cuisine
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
Fabrication de meubles de cuisines et salles de bain par éléments.
Adresse
RUE Rue Felix Daguerre
15000 , Aurillac - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z I de Sistrières II
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/01/2001
Siret
43258571900029
Code APE
3102Z - Fabrication de meubles de cuisine
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fabrication de meubles de cuisinés et salles de bain par éléments.
Adresse
AV GEORGES POMPIDOU
15000 , AURILLAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I.DE SISTRIERES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000172
Date d'ajout
21/01/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 21/01/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/000292
Date d'ajout
24/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 24/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/01/2009
Description
LJ après rj : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 28/01/2009 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître PETAVY Jean-François 29 boulevard Berthelot Centre Beaulieu 63400 Chamalières Juge-commissaire : M.DELPUECH Géraud. autorisant la poursuite d'activité pour une période de deux mois pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Administrateur judiciaire maintenu : SELARL BAULAND-GLADEL & MARTINEZ.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/12/2008
Description
Autorisation poursuite d'exploitation : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 05/12/2008 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 30 mars 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/09/2008
Description
RJ avec administrateur (mission normale) : Jugement du Tribunal de Commerce de Aurillac du 30/09/2008 ouvrant une procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 30/03/2009. Cessation des paiements en date du 22/09/2008. Juge Commissaire : Mr Géraud DELPUECH Mandataire judiciaire : Me Jean-François Pétavy 29 bld Berthelot Centre Beaulieu 63400 CHAMALIERES. Juge commissaire suppléant : Mr COURAULT Bernard. Administrateur : Sté BAULAND&GLADEL&MARTINEZ représentée par Me Vincent GLADEL 8 rue Beaumarchais 63038 Clermont-Ferrand dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).