Entreprise : SCI LEHUNTZEKO EYHERRA - SIREN 432 573 095
Identité
Dénomination
SCI LEHUNTZEKO EYHERRA
SIREN (siège)
432 573 095
Date d'immatriculation au RNE
22/08/2000
Début d’activité
07/08/2000
Date de fin de la personne morale
21/08/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
TOUTE ACTIVITE CIVILE ET IMMOBILIERE EN CE COMPRIS LA MISE A DISPOSITION GRATUITE AU PROFIT DES ASSOCIES DE BIENS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
700 EUR
Adresse du siège
LE MOULIN 64990 LAHONCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GLATT THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
LAHONCE
Nom, Prénom(s)
MARQUE JENNIFER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
LAHONCE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/08/2000
Siret
43257309500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
TOUTE ACTIVITE CIVILE ET IMMOBILIERE EN CE COMPRIS LA MISE A DISPOSITION GRATUITE AU PROFIT DES ASSOCIES DE BIENS IMMOBILIERS
Autres Activités
TOUTE ACTIVITE CIVILE ET IMMOBILIERE EN CE COMPRIS LA MISE A DISPOSITION GRATUITE AU PROFIT DES ASSOCIES DE BIENS IMMOBILIERS
Adresse
LE MOULIN
64990 , LAHONCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2897
Date d'ajout
22/05/2007
Description
MODIFICATION D'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL SITUE LE MOULIN - LAHONCE 64990 SAINT PIERRE D'IRUBE A COMPTER DU 31/01/2007 ANCIENNE : ACHAT GESTION ADMINISTRATION DE BIENS IMMOBILIERS NOUVELLE : TOUTE ACTIVITE CIVILE ET IMMOBILIERE EN CE COMPRIS LA MISE A DISPOSITION GRATUITE AU PROFIT DES ASSOCIES DE BIENS IMMOBILIERS MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 30/01/2007 : PARTANT : DETERME FABIENNE, CO-GÉRANT NOUVEAU : MARQUE JENNIFER, CO GÉRANT ASSOCIÉ MODIFIE : GLATT THIERRY, CO-GÉRANT
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).