Entreprise : LE FAUBOURG SAINT MICHEL - SIREN 432 559 334
Identité
Dénomination
LE FAUBOURG SAINT MICHEL
SIREN (siège)
432 559 334
Date d'immatriculation au RNE
16/08/2000
Début d’activité
28/07/2000
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
gestion immobilière
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
48428 EUR
Adresse du siège
4 IMP DE PREMARIE 44350 GUERANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUENIQUEN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUENO JEAN-PIERRE , MARIE , PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
GUENO CLAUDE , JEAN , FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
GUENO ARTHUR , CLAUDE , ANNE-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2001
Commune de résidence
Guerande
Nom, Prénom(s)
GUENO ELODIE , MARIE , ADRIENNE , NATHALIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1991
Commune de résidence
Sene
Nom, Prénom(s)
GUENO CHARLOTTE , ELODIE , LOIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1998
Commune de résidence
Guerande
Nom, Prénom(s)
GUENO JEAN-MARIE , MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Guerande
Nom, Prénom(s)
GUENO HUGO , PIERRE-MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
GUENO PIERRE-OLIVIER , MARIE , CHARLES , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1992
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Dénomination
PREMARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Guérande
Dénomination
SAINT ARMEL FINANCES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Guérande
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/07/2000
Siret
43255933400029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
gestion immobilière
Autres Activités
gestion immobilière
Adresse
4 IMP DE PREMARIE
44350 , GUERANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUENIQUEN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2000
Siret
43255933400011
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
AV GUSTAVE FLAUBERT
44350 , GUERANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE SAINT AUBIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/01/2013
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL DE de 42 072 ¿ A 42 074 ¿ - AGE du 18/12/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/02/2011
Description
930020110224 ********* Transfert siège social Date d'effet de la formalité: 27/01/2011 Changement / adresse siège social ... ancienne adresse : boulevard Gustave Flaubert Résidence Saint Aubin 44350 GUERANDE ... nouvelle adresse : 4 impasse de Prémarie Queniquen 44350 GUERANDE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/01/2006
Description
080020060125 ********* Augmentation de capital Date d'effet de la formalité: 12/01/2004 Changement de capital social de : 150.00 EUR en : 42072.00 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).