Entreprise : GIE INFORMATIQUE DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE G.I.R.C AGIRC-ARCCO - SIREN 432 544 724
Identité
(Entreprise radiée le 30/06/2017)
Dénomination
GIE INFORMATIQUE DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE G.I.R.C AGIRC-ARCCO
SIREN (siège)
432 544 724
Date d'immatriculation au RNE
22/08/2000
Fermeture de l'établissement - 43254472400094
- Date d'effet de la fermeture : 30/05/2017
Fermeture de l'établissement - 43254472400011
- Date d'effet de la fermeture : 12/09/2007
Fermeture de l'établissement - 43254472400029
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2012
Fermeture de l'établissement - 43254472400037
- Date d'effet de la fermeture : 16/06/2014
Fermeture de l'établissement - 43254472400045
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2013
Fermeture de l'établissement - 43254472400052
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2014
Fermeture de l'établissement - 43254472400060
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2017
Fermeture de l'établissement - 43254472400078
- Date d'effet de la fermeture : 30/05/2017
Fermeture de l'établissement - 43254472400086
- Date d'effet de la fermeture : 18/12/2012
Fermeture de l'établissement - 43254472400102
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2017
Fermeture de l'établissement - 43254472400110
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2017
Date de fin de la personne morale
21/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
42 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS 12 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
42 A 52
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Poussin DOMINIQUE , HELENE , DANIELE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bouldoires JACQUES , CLAUDE , GILBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Villemomble
Nom, Prénom(s)
Dorieux JULIEN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
Dagannaud VALERIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Idelon-Riton JEAN-MARIE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Givet-Viaros OLIVIER , HENRI , RADOSLAV
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Nom, Prénom(s)
Lambert JEAN-JACQUES
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUBRASQUET OLIVIER
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1970
Commune de résidence
Rueil Malmaison
Dénomination
KLESIA Retraite AGIRC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KLESIA Retraite ARRCO
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ARRCO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HUMANIS RETRAITE AGIRC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HUMANIS RETRAITE ARRCO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ASSOCIATION GENERALE DES INSTITUTIONS DE RETRAITE DES CADRES - AGIRC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTERIEUR - CRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INSTITUTION DE RETRAITES DES CADRES ET ASSIMILES DE FRANCE A L'EXTERIEUR - IRCAFEX
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ARC - AGIRA RETRAITE DES CADRES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Caluire et Cuire
Dénomination
TUILLET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COMPAGNIE DES TECHNIQUES FINANCIERES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CARCEPT - CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ARS - AGIRA RETRAITE DES SALARIES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Caluire et Cuire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2012
Siret
43254472400102
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
355 RUE DENIS PAPIN
13080 , AIX-EN-PROVENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOMAINE DU TOURBILLON BT A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2013
Siret
43254472400110
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
21 CHE DU PLANTEY
33170 , GRADIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2009
Siret
43254472400045
Code APE
8430B - Gestion des retraites complémentaires
Activité principale
Gestion des retraites complémentaires
Adresse
485 RUE FLANDRES DUNKERQUE
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
43254472400078
Code APE
8430B - Gestion des retraites complémentaires
Activité principale
Gestion des retraites complémentaires
Adresse
AV CHARLES DE GAULLE
45140 , ORMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAUX ALCATEL LUCENT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
43254472400052
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
700 RUE DE LA TUILERIE
45770 , SARAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
43254472400037
Code APE
8430B - Gestion des retraites complémentaires
Activité principale
Gestion des retraites complémentaires
Adresse
25 RUE MARGUERITE
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
43254472400060
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Nature de l'établissement
Activité principale
Programmation informatique
Adresse
65 BD MARIUS VIVIER MERLE
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
43254472400094
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise à disposition de ses membres des prestations nécessaires à la satisfaction de leurs besoins dans le domaine de l'informatique et de la bureautique appliquées à l'activité de retraite complémentaire.
Adresse
42 QUAI 42/50 quai de la Rapée
75012 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
42 A 52
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2011
Siret
43254472400086
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
26 RUE VILLIOT
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
43254472400011
Code APE
748K
Adresse
50 RTE DE LA REINE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ IMMOCRI ILE DE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/09/2007
Siret
43254472400029
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
1 AV DU GENERAL DE GAULLE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR SCOR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011C0002262
Date d'ajout
30/06/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-05-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
59
Date d'ajout
08/02/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-01-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Publicateur Légal DU : 29-12-2016, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
05/01/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).