Entreprise : MATINDUSTRIE N°15 - SIREN 432 499 879
Identité
Dénomination
MATINDUSTRIE N°15
SIREN (siège)
432 499 879
Date d'immatriculation au RNE
24/08/2000
Date de fin de la personne morale
23/08/2015
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
FOUR A CHAUX SUD 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Le Lamentin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/07/2000
Siret
43249987900026
Code APE
7712Z - Location et location-bail de camions
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location simple de longue durée de tous véhicules et bien d'équipements
Adresse
6 lotissement Manhity Four à Chaux
97232 , Le Lamentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6 LOT MANHITY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/07/2000
Siret
43249987900018
Code APE
712A
Adresse
ZONE DE GROS LA JAMBETTE
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ IMM. LUC ELISABETH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4687
Date d'ajout
03/05/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 29/10/2009 Liquidateur : ANTILLES CONSEILS INVESTISSEMENTS (SARLU) représentée par DE REYNAL DE SAINT-MICHEL Stephane, Marie, Joseph, Marc Le siège de la liquidation est fixé à : 29/10/2009 Journal d'annonces légales : 26/11/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2559
Date d'ajout
19/05/2003
Description
Modification autre TRANSFERT DU SIEGE DE L'ETABLISSEMENT SIS, IMM LUC ELISABETH - ZI DE LA JAMBETTE 97232 LAMENTIN A COMPTER DU 04/12/2002
Numéro d'observation
5703
Date d'ajout
22/12/2000
Description
Modification autre CHANGEMENT DE QUALITE POUR, ANTILLES CONSEIL INVESTISSEMENTS ANCIENNE : ASSOCIE-GERANT NOUVELLE : GERANT CHANGEMENT D'ASSOCIES: PARTANT : MR DE REYNAL DE SAINT-MICHEL STEPHANE ENTRANT : M.A.C.E SARL - I B SARL - MR GRIERE LUCIEN JEAN MARIE PHILIPPE - EURL AMSAT INVEST - MR GOASGUEN ERIC - MR DARBON LILIAN ALBERT RAYMOND - FINANCIERE MAGENTA SARL A COMPTER DU 14/11/2000
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).