Entreprise : ANTANAELLE - SIREN 432 481 208
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2018)
Dénomination
ANTANAELLE
SIREN (siège)
432 481 208
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2003
Fermeture de l'établissement - 43248120800036
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Fermeture de l'établissement - 43248120800010
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2003
Fermeture de l'établissement - 43248120800028
- Date d'effet de la fermeture : 29/03/2013
Date de fin de la personne morale
25/06/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
178 RUE DES FRERES LUMIERE 74160 ARCHAMPS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ALLIANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREL NADINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Lyon 01
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/08/2000
Siret
43248120800010
Code APE
633Z
Adresse
51 AV DE LA REPUBLIQUE
69160 , TASSIN-LA-DEMI-LUNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/03/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/2003
Siret
43248120800028
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Activité principale
Activités des agences de voyage
Adresse
RTE D ANNEMASSE
74160 , SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHALET LE ST LAURENT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/03/2013
Siret
43248120800036
Code APE
7911Z - Activités des agences de voyage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
agence de voyages, conception et vente de voyages Mise enplace de l'organisation et la gestion d'évenements : séminaires incentive (voyage de motivation)
Adresse
178 RUE 178 rue des Frères Lumière
74160 , Archamps - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble Alliance
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1753
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Radiation du RCS le 21/03/2018 avec effet au 28/02/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
931
Date d'ajout
13/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2017 Liquidateur : MOREL Nadine Le siège de la liquidation est fixé à : 5 rue Coustou 69001 Lyon 01 Journal d'annonces légales : le faucigny en date du 04/01/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
5504
Date d'ajout
03/11/2008
Description
Modification sur les dirigeants Suivant délibérations des décisions de l'associée unique en date du 01.10.08,il résulte que: - Nadine MOREL a été nommée en qualité de gérante en remplacement de Sandrine D'AMBROSIO démissionnaire - que l'objet social de la société a été complété aux activités suivantes: lamise en place l'organisation et la gestion d'évenements : séminaires incentive (voyages de motivation) l'article 2 des statuts a été mis à jour en conséquence ANNONCE ECO DES PAYS DE SAVOIE DU 31.10.08 Date d'effet : 01/10/2008
Numéro d'observation
2852
Date d'ajout
26/06/2003
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal ouverture sur transfert d'un établissement situé chalet le St Lauren, route d'Annemasse - 74160 ST JULIEN GENEVOIS à compter du 01.07.2003 (précédemment situé 51 avenue de la Républiue à 69160 TASSIN LA DEMI LUNE. Date d'effet : 01/07/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).