Entreprise : PCPI - SIREN 432 475 309
Identité
(Entreprise radiée le 22/07/2019)
Dénomination
PCPI
SIREN (siège)
432 475 309
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2003
Fermeture de l'établissement - 43247530900014
- Date d'effet de la fermeture : 28/12/2002
Fermeture de l'établissement - 43247530900022
- Date d'effet de la fermeture : 22/05/2019
Date de fin de la personne morale
01/10/2099
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
49 RUE DE BOULT 51110 ISLES-SUR-SUIPPE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
STERN SYLVIE
Nom d'usage
OWEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1956
Commune de résidence
Paris 19
Dénomination
ACI ELEVATION
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Isles-sur-Suippe
Dénomination
SFP
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Isles-sur-Suippe
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/05/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/12/2002
Siret
43247530900022
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
49 RUE DE BOULT
51110 , ISLES-SUR-SUIPPE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/2000
Siret
43247530900014
Code APE
701D
Adresse
RTE DE PROVINS
77370 , NANGIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7510
Date d'ajout
22/07/2019
Description
Radiation du RCS le 22/07/2019 avec effet au 27/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7509
Date d'ajout
22/07/2019
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 22/05/2019 Décision de l'associé unique en date du 22/05/2019 Dénomination de l'associé unique : SFP Journal d'annonces légales : PETITES AFFICHES MATOT BRAINE en date du 27/05/2019 Mise en sommeil de la société à compter du 22/05/2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
02/10/2003
Description
(Divers) Historique : Siège social transfère de route de provins 77370 Nangis à 51110 Ilsles-sur-Suippe 49 route de Boult à compter du 28/12/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).