Entreprise : MCCORMICK FRANCE HOLDINGS SAS - SIREN 432 473 890
Identité
Dénomination
MCCORMICK FRANCE HOLDINGS SAS
SIREN (siège)
432 473 890
Date d'immatriculation au RNE
06/08/2004
Début d’activité
01/07/2004
Date de fin de la personne morale
05/08/2099
Date de clôture
30/11
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Activités des sociétés holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
348216804 EUR
Adresse du siège
315 RUE MARCEL DEMONQUE 84000 AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE AGROPARC
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ ANA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
. Cobham KT11 2HB
Nom, Prénom(s)
WIRTH CHRISTOPHER , CHARLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
. GP9 1JG
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 9e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2004
Siret
43247389000031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
315 RUE MARCEL DEMONQUE
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SITE AGROPARC
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2000
Siret
43247389000015
Code APE
741J
Adresse
102 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SOFRADOM
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2000
Siret
43247389000023
Code APE
741J
Adresse
AV DES MARCHES
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CARPENSUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10162
Date d'ajout
24/12/2007
Description
Réduction de capital à compter du 30/10/2007 Ancien : 221428091 EUR Nouveau : 121428091 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6764
Date d'ajout
03/08/2006
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU : 31.05.06 PARTANT : GILLES DENIS, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT NOUVEAU : AUDITEX, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- SUITE AU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE CARPENTRAS A AVIGNON DEPOT DES STATUTS AU GREFFE D'AVIGNON EN DATE DU 06.08.04.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).