Entreprise : G.T.FINANCE - SIREN 432 454 338
Identité
(Entreprise radiée le 21/07/2017)
Dénomination
G.T.FINANCE
SIREN (siège)
432 454 338
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2000
Date de fin de la personne morale
01/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
662600 EUR
Adresse du siège
16 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Silvy EDOUARD
Qualité
Vice-Président, Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Cayla ARNAUD
Qualité
Directeur Général, Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
Janik JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Sereys de Rotschild PHILIPPE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Thierry DANIEL
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Nom, Prénom(s)
De Cholet FABRICE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
CHOLET DUPONT
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/03/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/07/2000
Siret
43245433800018
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de portefeuille pour le compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers (AMF) et sur la base du programme d'activité approuvé par l'amf
Adresse
16 PL 16 place de la Madeleine
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/06/2006
Siret
43245433800026
Code APE
671C
Adresse
14 BD DE LA MADELEINE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2007
Siret
43245433800034
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
30 PL DE LA MADELEINE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000B12869113
Date d'ajout
21/07/2017
Description
Radiation. Fusion Absorption par CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT SA 353 050 008 RCS PARIS le 23-03-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
10/02/2012
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SV ALTER INVEST FORME JURIDIQUE Société par actions simplifiée SIEGE SOCIAL 42 avenue Montaigne 75008 Paris RCS 432 562 262
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).