Entreprise : EDEN - SIREN 432 425 635
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2021)
Dénomination
EDEN
SIREN (siège)
432 425 635
Date d'immatriculation au RNE
21/08/2007
Date de fin de la personne morale
20/08/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
57 RUE DENIS PAPIN 93500 PANTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
57-63 ET 37 RUE CARTIER BRESSON
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TERRADOT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GUEDJ RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
FIDREX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/2000
Siret
43242563500013
Code APE
514L
Adresse
7 RUE DE MONTENOTTE
75017 , PARIS 17 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/2000
Siret
43242563500039
Code APE
7830Z - Autre mise à disposition de ressources humaines
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Le négoce, la vente en gros, demi-gros, l'importation, l'exportation de produits cosmétiques. Toutes opérations se rapportant au commerce des produits cosmétiques
Adresse
57 RUE DENIS PAPIN
93500 , PANTIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
57-63 ET 37 RUE CARTIER BRESSON
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2000
Siret
43242563500021
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Adresse
7 RUE DES SUREAUX
94410 , SAINT-MAURICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66848
Date d'ajout
05/08/2024
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 05/08/2024 nommant SELAS M.J.S. Partners prise en la personne de Me Nicolas Soinne 2 Ter Chemin de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42080
Date d'ajout
02/06/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 02/06/2021, prononçant la rétractation du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, rendu le 31/12/2020
Numéro d'observation
521
Date d'ajout
04/01/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31/12/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 31/12/2020
Numéro d'observation
521
Date d'ajout
04/01/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
81393
Date d'ajout
05/10/2018
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 01/10/2018 nommant SELARLU Bleriot Et Associes, Administrateur Judiciaire en la personne de Maître Philippe Bleriot 50 Rue VICTOR HUGO 95300 Pontoise administrateur judiciaire en remplacement de l'administrateur judiciaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
70366
Date d'ajout
31/08/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 31/08/2018 nommant SELAS M.J.S. Partners en la personne de Me Bertrand Jeanne 2 Ter Rue de Lorraine 93000 Bobigny liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
75483
Date d'ajout
30/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30/11/2017 arrête le plan de cession au profit de : XXXX ,dans le cadre de la liquidation judiciaire
Numéro d'observation
66773
Date d'ajout
08/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 08/11/2017 autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 01/12/2017 .
Numéro d'observation
60960
Date d'ajout
20/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20/10/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00646 désigne liquidateur Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 15/11/2017 , maintient administrateur, Me Philippe Bleriot 26 Che de la Madeleine 93000 BOBIGNY
Numéro d'observation
24605
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny en date du 06/04/2017 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 07/10/2017
Numéro d'observation
73589
Date d'ajout
06/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 06/10/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
40278
Date d'ajout
07/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny , prononce en date du 07/04/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00646 , date de cessation des paiements le 13/11/2015 désigne Administrateur Me Bleriot Philippe 26 Chemin de la Madeleine 93000 Bobigny avec pour mission : assister le débiteur dans tous ses actes de gestion ou certains d'entre eux , Mandataire judiciaire Me Jeanne Bertrand 2 ter Rue de Lorraine 93011 Bobigny Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 07/10/2016 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
57524
Date d'ajout
09/04/2015
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2014
Numéro d'observation
41041
Date d'ajout
02/11/2006
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).