Entreprise : THEILLIER - SIREN 432 400 737
Identité
Dénomination
THEILLIER
SIREN (siège)
432 400 737
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2000
Début d’activité
01/08/2000
Date de fin de la personne morale
30/07/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Toutes activités d'achat, vente se rapportant au négoce de matériels pour bouchers, charcutiers, traiteurs, collectivités et salaison, en général pour les métiers de bouche.
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RUE DU CHAUFOUR 59710 ENNEVELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
THELIS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Wasquehal
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2000
Siret
43240073700024
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Toutes activités d'achat, vente se rapportant au négoce de matériels pour bouchers, charcutiers, traiteurs, collectivités et salaison, en général pour les métiers de bouche.
Adresse
RUE DU CHAUFOUR
59710 , ENNEVELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2000
Siret
43240073700016
Code APE
518N
Adresse
25 RUE DU PONT THIBAUT
59710 , ENNEVELIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
24/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 23/02/2023 a prononcé la conversion en liquidation judiciaire sous le numéro 2022/925 désigne comme liquidateur : SCP BTSG prise en la personne de Maître Antoine BARTI 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, met fin a la mission de l'administrateur : Société AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me Vincent LABIS,
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
13/12/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 12/12/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022/925 date de cessation des paiements le 01/11/2022, administrateur : Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG prise en la personne de Maître Antoine BARTI 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING, et a ouvert une période d'observation expirant le 12/06/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/07/2000
Description
Historique : Publication légale : La gazette de la région du Nord du 29/07/2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).