Entreprise : SMC GUADELOUPE - SIREN 432 363 208
Identité
Dénomination
SMC GUADELOUPE
SIREN (siège)
432 363 208
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2000
Début d’activité
01/09/1999
Date de fin de la personne morale
11/07/2099
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes Développement du mode de communication interne et utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de ses relations de travail professionnelles et commerciales
Code APE
6920Z - Activités comptables
Capital social
187500 EUR
Adresse du siège
RUE HENRI BECQUEREL-JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LAMIMASCA LOT 5 JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BICHARD FRANCK , MICHEL , HERVE
Nom d'usage
DELAVIS-BICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
HAMEL ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Baie-Mahault
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
43236320800021
Nom commercial
SMC ILE DE FRANCE
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes Développement du mode de communication interne et utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de ses relations de travail professionnelles et commerciales
Adresse
RUE HENRI BECQUEREL-JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LAMIMASCA LOT 5 JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/03/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
43236320800013
Code APE
741C
Adresse
40 RUE FERDINAND FOREST
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE ENCELADE ZI DE J
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6141
Date d'ajout
18/10/2016
Description
Transformation de la société à compter du 05/09/2016Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS)Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/09/2016 :Partant : AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT (SARL), Commissaire aux comptes titulairePartant : MARTINS Gilles, Commissaire aux comptes suppléantChangement de qualité : DRUART Eric Claude Gerard, Président devient GérantChangement de qualité : DELAVIS-BICHARD Franck Michel Hervé, Directeur général devient GérantChangement de qualité : HAMEL Arnaud, Directeur général devient GérantJAL : Nouvelles Etincelles en date du 13/10/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3222
Date d'ajout
15/06/2011
Description
Transformation de la société à compter du 28/01/2011 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/01/2011 : Nouveau : SARL AUDIT EXPERTISE COMMISSARIAT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MARTINS Gilles, Commissaire aux comptes suppléant Changement de qualité : DRUART Eric Claude Gerard, Gérant(e) devient Président Changement de qualité : DELAVIS-BICHARD Franck Michel Hervé, Gérant(e) devient Directeur généralModification d'activité de l'établissement principal situé rue Henri Becquerel Prolongée - Immeuble Lamimasca lotissement 5 Jarry BP 2191 97122 Baie Mahault à compter du 01/01/2010 Ancienne : Exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes Nouvelle : Exercice des professions d'expert comptable et de commissaire aux comptes Développement du mode de communication interne et utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de ses relations de travail professionnelles et commerciales
Numéro d'observation
4635
Date d'ajout
27/09/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/03/2010 : Nouveau : DELAVIS-BICHARD Franck Michel Hervé, Gérant(e)
Numéro d'observation
1754
Date d'ajout
17/04/2007
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principalANCIENNE ADRESSE SIEGE ETS PRINC : IMM ENCELADE ZI DE JARRY RUE FERDINAND FOREST BP 2191 97122 BAIE MAHAULT // NOUVELLE ADRESSE : RUE HENRI BECQUEREL PROLONGEE IMMEUBLE LAMIMASCA LOT 5 JARRY BP 2191 97122 BAIE MAHAULTADOPTION DU NOM COMMERCIAL : SMC ILE DE FRANCEPV AGE DU 08/03/2007 / NOUVELLES ETINCELLES DU 29/03/07Date d'effet : 08/03/2007
Numéro d'observation
4746
Date d'ajout
20/09/2005
Description
Modification autreDECLARATION DE CHANGEMENT DE LA NATURE DE LA GERANCE / CESSION DE 12499 PARTS DE STE MARTINIQUAISE DE COMPTABILITE ET SARL SOPHIA AU PROFIT DE MR DRUART ERIC / LA GERANCE DEVIENT MAJORITAIRE / CESSION DE PART DE MR DRUART AU PROFIT DE MME VIVIER CHANTAL / PV AGE DU 20/08/05Date d'effet : 20/08/2005
Numéro d'observation
2232
Date d'ajout
14/06/2001
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL : 1 000 0000 F NOUVEAU CAPITAL : 187 500 EUROS A CPTER DU 18 05 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE CCI DU 14 10 02 DEBUT D'ACTIVITE : 01 09 99 ET NON 08 06 00
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).