Entreprise : R.A.S. COMMUNICATION - SIREN 432 353 480
Identité
Dénomination
R.A.S. COMMUNICATION
SIREN (siège)
432 353 480
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2000
Date de fin de la personne morale
27/07/2050
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
LE MOULINEL 62170 SAINT-JOSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE MURAT DE LESTANG ARNAUD , JEHAN , AYMERIC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Saint-Josse
Nom, Prénom(s)
DE MURAT DE LESTANG ARNAUD
Nom d'usage
DE MURAT DE LESTANG
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
ST JOSSE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/07/2000
Siret
43235348000010
Code APE
5814Z - Édition de revues et périodiques
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Edition de publications périodiques d'information générale, journaux, magazines, cahiers ou feuilles d'information.
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Code APRM
1812ZA - Imprimerie de labeur
Adresse
LE MOULINEL
62170 , SAINT-JOSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6414
Date d'ajout
21/05/2024
Description
Jugement du Tribunal de commerce de Boulogne sur mer prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du 15/05/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6387
Date d'ajout
02/10/2015
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée EN DATE DU 01/10/2015, LE TRIBUNAL DE COMMERCE BOULOGNE S/MER A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE CONTRE R.A.S. Communication (SARLP) SOUS LE NUMERO 41015289, ET A DESIGNE : LIQUIDATEUR :SELAS SOINNE représentée par Me Nicolas SOINNE 11, rue d'Aumont Haute Ville 62200 BOULOGNE SUR MER Juge Commissaire : Madame JOURQUIN Florence ET A FIXE AU 30/09/2014 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 01/10/2015
Numéro d'observation
6843
Date d'ajout
13/11/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/03/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 05/07/2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).