Entreprise : SCI BOLAOR - SIREN 432 340 867
Identité
Dénomination
SCI BOLAOR
SIREN (siège)
432 340 867
Date d'immatriculation au RNE
26/03/2002
Début d’activité
11/07/2000
Date de fin de la personne morale
25/03/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
l'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'une propriété bâtie située chemin de la butte 77 Chevry Cossigny.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
30489.8 EUR
Adresse du siège
1 CHE DE LA BUTTE 77173 CHEVRY-COSSIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOSCH MICHEL , PHILIPPE , FRANCIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Nom, Prénom(s)
ORNLAOR SUPANAN
Nom d'usage
BOSCH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Chevry-Cossigny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/07/2000
Siret
43234086700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'une propriété bâtie située chemin de la butte 77 Chevry Cossigny.
Autres Activités
l'acquisition l'administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d'une propriété bâtie située chemin de la butte 77 Chevry Cossigny.
Adresse
1 CHE DE LA BUTTE
77173 , CHEVRY-COSSIGNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/01/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/2000
Siret
43234086700014
Code APE
702C
Adresse
59 RUE DE BRUNOY
94440 , VILLECRESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/03/2002
Description
Historique des observations depuis le 26/03/2002 : acte constitutif déposé au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL le 24/07/2000 transfert à compter du 31/01/2002 publié dans le PAYS BRIARD du 08/03/2002 ancien siège: 59 rue de Brunoy 94440 VILLECRESNES Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).