Entreprise : SCI WDE - SIREN 432 334 506
Identité
(Entreprise radiée le 09/08/2023)
Dénomination
SCI WDE
SIREN (siège)
432 334 506
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2000
Date de fin de la personne morale
27/07/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
160 EUR
Adresse du siège
83 RUE LEON BLUM 62221 NOYELLES-SOUS-LENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGACINSKI EVELYNE
Nom d'usage
WOCJIK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Merlimont
Nom, Prénom(s)
WOJCIK DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Merlimont
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/07/2000
Siret
43233450600016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
454 RUE DE COURTAIGNE
62221 , NOYELLES-SOUS-LENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/07/2000
Siret
43233450600024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
83 RUE 83 rue Léon Blum
62221 , Noyelles-sous-Lens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12514
Date d'ajout
09/08/2023
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11602
Date d'ajout
24/07/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/05/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/07/2023
Description
Dissolution à compter du 31/05/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/05/2023, siège de la liquidation : 556 Rue Adolphe Leroy 62155 Merlimont, parution de la publicité légale : Terres et Territoires paru le 21/07/2023
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).