Entreprise : COMPAGNIE IMMOBILIERE D AGUESSEAU - SIREN 432 327 575
Identité
(Entreprise radiée le 19/07/2022)
Dénomination
COMPAGNIE IMMOBILIERE D AGUESSEAU
SIREN (siège)
432 327 575
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2000
Fermeture de l'établissement - 43232757500028
- Date d'effet de la fermeture : 09/11/2011
Fermeture de l'établissement - 43232757500010
- Date d'effet de la fermeture : 17/09/2002
Date de fin de la personne morale
30/07/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
41 RUE ESCUDIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SADAT STEPHANE , OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Les Ulis
Nom, Prénom(s)
THISSE EMMANUEL , PIERRE , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/09/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/07/2000
Siret
43232757500010
Code APE
701D
Adresse
76 RUE D AGUESSEAU
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/11/2011
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/07/2000
Siret
43232757500028
Nom commercial
COMPAGNIE IMMOBILIERE D'AGUESSEAU
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promotion par la construction ou la réhabilitation d'immeubles le montage d'opérations immobilières la commercialisation de biens immobiliers. Le conseil et l'assistance en organisation commerciale et gestion d'entreprise.Détenir des particiaptions dans des entreprises ou sociétés industrielles , commerciales , financières , civiles , mobilières ou immobilières . La participation de la société de toute nature dans d'autres entreprises sociétés ou sociétés holding existantes ou à créer pouvant se rattacher à l'objet social notamment par avoie de création de sociétés nouvelles d'apports fusions alliances sociétés en participation ou groupement .
Adresse
41 RUE 41 Rue ESCUDIER
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
75221
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
75221
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19/07/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/07/2022
Numéro d'observation
55639
Date d'ajout
20/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20/09/2012 nommant SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Christian Hart De Keating 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
21548
Date d'ajout
09/11/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 09/11/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J01059 , date de cessation des paiements le 12/07/2011 , désigne juge commissaire M. Bougaux Patrick , liquidateur SCP Ouizille-De Keating Mission Conduite Par Me Patrick Ouizille 51, avenue du Maréchal Joffre 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).