Entreprise : 7 SENS - SIREN 432 267 011
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2018)
Dénomination
7 SENS
SIREN (siège)
432 267 011
Date d'immatriculation au RNE
26/07/2000
Date de fin de la personne morale
25/07/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
22622.45 EUR
Adresse du siège
3 CHE DES BLES D'OR 91730 MAUCHAMPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BURGEVIN STEPHANE , ROBERT , JEAN-PAUL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Mauchamps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2000
Siret
43226701100018
Code APE
741G
Adresse
5 PL MARCEL REBUFFAT
91140 , VILLEJUST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COUTABOEUF 7
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2000
Siret
43226701100034
Nom commercial
7 SENS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil et création visuel
Adresse
3 CHE 3 Chemin des Blés d'Or
91730 , Mauchamps - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
43226701100026
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
11 AV DES INDES
91940 , LES ULIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COURTABOEUF 2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
13/11/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 27/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
82
Date d'ajout
18/10/2018
Description
Dissolution à compter du 30/09/2018 est nommé liquidateur M. Stéphane BURGEVIN. selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2018 siège de la liquidation est fixé au siège social. parution de la publicité légale dans Les Echos en date du 2 octobre 2018.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
16/12/2009
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2009
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
26/01/2009
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
30/07/2007
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20/06/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).