Entreprise : SOCIETE MORIN HOLDING - SIREN 432 228 740
Identité
Dénomination
SOCIETE MORIN HOLDING
SIREN (siège)
432 228 740
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2000
Date de fin de la personne morale
19/07/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
800000 EUR
Adresse du siège
ZA DES GARDOIRS 45740 LAILLY-EN-VAL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.A.
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN SERGE , MICHEL , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Lailly-en-Val
Nom, Prénom(s)
MORIN PASCALE , OLGA , FERNANDE
Nom d'usage
GOUCHAULT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Lailly-en-Val
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/07/2000
Siret
43222874000028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de tous intérêts et participations par apports, souscriptions, achats d'actions, de parts sociales, d'obligations et tous droits sociaux par tous moyens dans toutes affaires, entreprises, groupement d'intérêt économique, sociétés créées ou à créer, ainsi que la création de tout groupement de sociétés
Adresse
ZA DES GARDOIRS
45740 , LAILLY-EN-VAL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.A.
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/07/2000
Siret
43222874000010
Code APE
741J
Adresse
20 RTE D'ORLEANS
45740 , LAILLY-EN-VAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 13/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
72
Date d'ajout
22/12/2017
Description
Jugement du Tribunal de commerce d'Orléans en date du 13/12/2017 modifiant la date de cessation des paiements. Nouvelle date de cessation des paiements : 05/02/2015
Numéro d'observation
67
Date d'ajout
21/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 16/11/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20 janvier 2017, soit jusqu'au 20 juillet 2017
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
06/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 01/06/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 20 juillet 2016, soit jusqu'au 20 janvier 2017
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/01/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 20/01/2016, ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant en qualité d'Administrateur Judiciaire, SELARL BCM en la personne de Maître Charles-Henri CARBONI 35-37 avenue Sainte Foy CS 90043 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX,, avec pour mission : d'assister, en qualité de Mandataire Judiciaire : Maître Jean-Paul JOUSSET 2 rue Adolphe Crespin 45000 ORLEANS, date de cessation des paiements le 15/09/2015.
Numéro d'observation
7781
Date d'ajout
27/12/2001
Description
Modification de la date de clôture : Ancienne : 31.03 Nouvelle : 30.09 Augmentation et conversion du capital social : Ancien : 4.725.000 F nouveau : 5.247.656 F soit 800.000 euros à compter du 29.09.2001 nomination de M. Laurent richomme en qualité de directeur général. Date d'effet : 01/10/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).