Entreprise : ALTA JURIS CENTRE - SIREN 432 201 861
Identité
Dénomination
ALTA JURIS CENTRE
SIREN (siège)
432 201 861
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2000
Début d’activité
01/06/2000
Date de fin de la personne morale
11/07/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
Rassembler les cabinets d'avocats dont les titulaires sont inscrits dans le ressort des cours d'appel de bourges, orléans, Riom afin-D'appliquer la politique de qualité iso Alta
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
1067.15 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE SERAUCOURT 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUGEROL PHILIPPE
Nom d'usage
BOUGEROL RAMPAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Châteauroux
Nom, Prénom(s)
CHARRON SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1974
Commune de résidence
La riche
Nom, Prénom(s)
PREPOIGNOT MYRIAM
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Nevers
Dénomination
SCP HENRI ARSAC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Dénomination
SCP JACQUES E. PROUST PIERRE GUILLAUMA CHRISTOPHE PESME
Qualité
Membre
Commune de résidence
Orléans
Dénomination
SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABATINI
Qualité
Membre
Commune de résidence
Montluçon
Dénomination
ARCOLE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Tours
Dénomination
SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Nevers
Dénomination
SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bourges
Dénomination
SELARL AVELIA AVOCATS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Châteauroux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
43220186100015
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Rassembler les cabinets d'avocats dont les titulaires sont inscrits dans le ressort des cours d'appel de bourges, orléans, Riom afin-D'appliquer la politique de qualité iso Alta
Autres Activités
Rassembler les cabinets d'avocats dont les titulaires sont inscrits dans le ressort des cours d'appel de bourges, orléans, Riom afin-D'appliquer la politique de qualité iso Alta
Adresse
3 RUE DE SERAUCOURT
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
347
Date d'ajout
20/01/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/12/2015 : Partant : CARVALHO Raul, Secretaire Nouveau : CHARRON Sophie, Secretaire Partant : SCP BERNARD HUGUET CLAIRE BQRGE CAISEMAN BEATRICE, Membre Modifié : SELARL AGIN-PREPOIGNOT (SELARL), Membre Modifié : SCP ARCOLE, Membre Modifié : ARCOLE - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE, Membre Modifié : SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET, Membre Modifié : SCP HENRI ARSAC, Membre
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4749
Date d'ajout
17/12/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/11/2009 : Partant : SCP SCP CHRISTIAN GERIGNY-PATRICK GERIGNY LUCIEN représentée par GERIGNY Christian, Membre de GIE Partant : NAIL Jean-Yves Charles-Henri, Contrôleur de gestion Partant : CHAUMAIS François Philippe, Secrétaire Partant : GERIGNY Christian Georges Auguste Jean, Président Nouveau : CHAUMAIS François, Président Nouveau : CARVALHO Raul, Secrétaire Nouveau : SELARL SELARL AGIN-PREPOIGNOT, Membre Nouveau : SCP SCP JACQUES E PROUST PIERRE GUILLAUMA CHRISTOPHE PESME, Membre Nouveau : SCP SCP BERNARD HUGUET CLAIRE BARGE CAISEMAN BEATRICE MOURE NICOLAON VINCENT ROBERT, Membre Nouveau : SELARL SELARL PRADILLON COTTIER DAFFY SABATINI, Membre Nouveau : SCP SCP DOMINIQUE LARDANS PATRICE TACHON CHRISTINE MICALLEF, Membre Nouveau : SCP SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET, Membre Nouveau : SCP SCP JF MEMIN D SIMONET PH BOUGEROL RAMPAL TH DECREDDAT F CHAUMETTE M DE SOUSA PH LACROIX, Membre Nouveau : SCP SCP JEAN MICHEL HENRI ARSAC, Membre Nouveau : BOUILLAGUET Béatrice, Contrôleur de gestion Modifié : SCP SCP ARCOLE NAIL CHAS & ASSOCIES , Membre Augmentation du capital social : ancien : 309.90 euros nouveau : 1372.05 euros
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).