Entreprise : SCI LES BAOBABS - SIREN 432 154 789
Identité
(Entreprise radiée le 31/07/2019)
Dénomination
SCI LES BAOBABS
SIREN (siège)
432 154 789
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2000
Date de fin de la personne morale
06/07/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
22 RUE DES COULOMMIERES 77700 CHESSY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPIN HENRI , ROGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Montévrain
Nom, Prénom(s)
CALOIN MICHEL , LOUIS , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Montévrain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/06/2000
Siret
43215478900015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourra devenir propriétaire par voie d'accession acquisition échange apport ou autrement ey notamment la mise a disposition gratuite d'immeubles au profit des associés et plus généralement la propriété et la gestion de tous immeubles ou droits immobiliers. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles devenus inutiles a la société au moyen de vente échange ou apport en société.
Adresse
22 RUE 22 rue des Coulommieres Chessy
77144 , Montévrain - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
31/07/2019
Description
RADIATION SUITE A LA CESSATION D'ACTIVITE LE : 05-06-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
31/07/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 05-06-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : Le Moniteur de Seine et Marne DU : 03-08-2019, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).