Entreprise : GIE LES ELEVEURS DU SAVES - SIREN 432 127 561
Identité
Dénomination
GIE LES ELEVEURS DU SAVES
SIREN (siège)
432 127 561
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2000
Début d’activité
03/12/1999
Date de fin de la personne morale
16/07/2010
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activités principales de l’objet social
ECOULEMENT SUR LE MARCHE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT -
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
1620 EUR
Adresse du siège
LA TUILERIE 31370 LAUTIGNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERTRAND THIERRY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Saint-Lys
Nom, Prénom(s)
RAYMOND CHRISTIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Rieumes
Nom, Prénom(s)
CASTELLA JEAN , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Sainte-Foy-de-Peyrolières
Nom, Prénom(s)
ABADIE JEAN , LUC
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Lautignac
Nom, Prénom(s)
DESPIS VINCENT , MARC , CHRISTIAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
L'Isle-en-Dodon
Nom, Prénom(s)
GIROD DENIS
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1946
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
THOULOUSE DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Saint-Lys
Nom, Prénom(s)
DOUSSAT ROBERT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Saint-Lys
Nom, Prénom(s)
DUFRECHOU MARIE , LINE
Nom d'usage
LIMOUZIN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Montpézat
Dénomination
GAEC RIVALS LA TUILERIE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Rieumes
Dénomination
GAEC THOULOUSE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Fontenilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/12/1999
Siret
43212756100012
Nom commercial
LES ELEVEURS DU SAVES
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ECOULEMENT SUR LE MARCHE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT -
Adresse
LA TUILERIE
31370 , LAUTIGNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
03/12/1999
Siret
43212756100020
Enseigne
LES ELEVEURS DU SAVES
Code APE
4722Z - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Adresse
31600 , SAINT-CLAR-DE-RIVIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7927
Date d'ajout
30/04/2003
Description
Changement de membre(s) DEPART DE MR ROUJA CHRISTIAN DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU GIE DEPART DE MR THOULOUSE DANIEL DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU GIE , IL DEMEURE CONTROLEUR DE GESTION NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEAU MEMBRE DU GIE : GAEC THOULOUSE CHANGEMENT DE SECRETAIRE DU GIE : NOMINATION DE MME DUFRECHOU MARIE LINE EN QUALITE DE SECRETAIRE EN REMPLACEMENT DE MR CASTELLA J LOUIS QUI DEMEURE MEMBRE DU GIE . DEMISSION DE MME RENEE BAYONNE EPOUSE RIVALS DE SES FONCTIONS DE VICE PRESIDENTE. NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEAU MEMBRE DE MR DESPIS MR THIERRY BERTRAND EST PRESIDENT DU GIE ET MEMBRE MR ABADIE J LUC EST NOMME VICE PRESIDENT DU GIE (ET MEMBRE) SUIVANT PV AGE DU 02.01.2002 SUIVANT PV AGE DU 02.01.2002 Date d'effet: 02/01/2002
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).