Entreprise : SCEA GONDARD LAURENT ET FILS - SIREN 432 103 745
Identité
Dénomination
SCEA GONDARD LAURENT ET FILS
Sigle
SCEA
SIREN (siège)
432 103 745
Date d'immatriculation au RNE
02/08/2000
Début d’activité
01/07/2000
Date de fin de la personne morale
01/08/2099
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
exploitation et gestion de biens agricoles (viticulture)
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Qualité
Actif agricole
Capital social
59600 EUR
Adresse du siège
RUE EN BACLOT 71260 VIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONDARD LAURENT , ANDRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Viré
Nom, Prénom(s)
GONDARD ALEXIS , JEAN-HUBERT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1996
Commune de résidence
Viré
Nom, Prénom(s)
PERNOD CECILE
Nom d'usage
GONDARD
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Viré
Dénomination
SOCIETE CIVILE HOLDING DU VIROLYS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Viré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2000
Siret
43210374500019
Nom commercial
Domaine de VIROLYS
Enseigne
DOMAINE LE VIROLYS
Code APE
0121Z - Culture de la vigne
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
exploitation et gestion de biens agricoles (viticulture)
Autres Activités
Culture de la vigne,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
9 RUE EN BACLOT
71260 , VIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
9 Rue en Baclot
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/008210
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : SCEA GONDARD LAURENT Nouvelle mention : SCEA GONDARD LAURENT ET FILS à compter du 29/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/008210
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 39 600 EUROS Nouveau capital : 59 600 EUROS à compter du 29/10/2021
Numéro d'observation
F21/008210
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : GONDARD Alexis Jean-Hubert nom d'usage : GONDARD Alexis devient gérant GONDARD Alexis Jean-Hubert nom d'usage : GONDARD Alexis devient Associé
Numéro d'observation
F21/008211
Date d'ajout
15/12/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 7 juillet 2000 - N° A903 - L'Exploitant Agricole du 7 juillet 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).