Entreprise : CRM 56 - SIREN 432 074 078
Identité
Dénomination
CRM 56
SIREN (siège)
432 074 078
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2000
Début d’activité
01/01/2001
Date de fin de la personne morale
05/07/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Toutes prestations de services aux entreprises liées aux relations clientèles multimédia dans le cadre d'opérations de vente par correspondance et de conseil ;
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
PARC D’ACTIVITES DE LA PAVIOTAIE 56140 SAINT-MARCEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GALLEGO MARCOS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Sèvres
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2001
Siret
43207407800028
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes prestations de services aux entreprises liées aux relations clientèles multimédia dans le cadre d'opérations de vente par correspondance et de conseil ;
Autres Activités
Toutes prestations de services aux entreprises liées aux relations clientèles multimédia dans le cadre d'opérations de vente par correspondance et de conseil ;
Adresse
PARC D’ACTIVITES DE LA PAVIOTAIE
56140 , SAINT-MARCEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/06/2000
Siret
43207407800010
Code APE
000Z
Adresse
LA CROIX DES ARCHERS
56200 , LA GACILLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2763
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/06/2018 : Partant : LABARRE Marc, Gérant Nouveau : DIDIER Maxime Marcel Gérard, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).