Entreprise : GFA DOMAINE DE GARRADE - SIREN 432 057 206
Identité
Dénomination
GFA DOMAINE DE GARRADE
SIREN (siège)
432 057 206
Date d'immatriculation au RNE
26/06/2000
Début d’activité
09/06/2000
Date de fin de la personne morale
25/06/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété - administration par dation à bail d'immeubles agricoles composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
457000 EUR
Adresse du siège
RTE DE BRAS 83470 SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOM DE GARRADE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNING SASKIA
Nom d'usage
VERSCHUUR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Nom, Prénom(s)
GLASZ ANNE
Nom d'usage
VAN SCHOOTEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Nom, Prénom(s)
VAN SCHOOTEN MICHIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Nom, Prénom(s)
VERSCHUUR ARNAUD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/06/2000
Siret
43205720600018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété - administration par dation à bail d'immeubles agricoles composant son patrimoine
Autres Activités
Propriété - administration par dation à bail d'immeubles agricoles composant son patrimoine
Adresse
RTE DE BRAS
83470 , SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
DOM DE GARRADE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Draguignan. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2903
Date d'ajout
21/11/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/03/2008 : Partant : VAN'T HOFF Alain Marie André, Gérant(e) Nouveau : VERSCHUUR Arnaud, Gérant(e) Nouveau : VERSCHUUR Saskia, Associé Société Civile Nouveau : VAN SCHOOTEN Michiel, Associé Société Civile Nouveau : VAN SCHOOTEN Anne, Associé Société Civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).