Entreprise : SARL SHABER - SIREN 432 037 430
Identité
(Entreprise radiée le 06/09/2007)
Dénomination
SARL SHABER
SIREN (siège)
432 037 430
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2000
Date de fin de la personne morale
03/07/2099
Date de clôture
31/08
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7700 EUR
Adresse du siège
26 PL DE LA REPUBLIQUE 87000 LIMOGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FRICONNET MICHEL , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
SAINT PRIEST LIGOURE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/12/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/07/2000
Siret
43203743000019
Enseigne
ANNA.B
Code APE
524C
Origine du fonds
Création
Activité principale
CREATION ET EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE DE PRET A PORTER FEMININ AINSI QUE VENTE D'ACCESSOIRES ET MAROQUINERIE CONNU SOUS LE NON DE "ANNA.B"
Adresse
26 PL 26 PL. DE LA REPUBLIQUE
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4178
Date d'ajout
06/09/2007
Description
Radiation du RCS le 06/09/2007 avec effet au 18/12/2002 SUPPRESSION DU FONDS SUITE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3244
Date d'ajout
05/07/2007
Description
JUGEMENT / 27 JUIN 2007/ CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
5628
Date d'ajout
27/12/2002
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 18/12/2002, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DESIGNE : MME DEBOURG COMME JUGE-COMMISSAIRE, NOMME ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES COMME MANDATAIRE LIQUIDATEUR, ET FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 12/12/2002 Date d'effet : 18/12/2002
Numéro d'observation
5450
Date d'ajout
12/12/2002
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS A LA DATE DU 12 DECEMBRE 2002 Date d'effet : 12/12/2002
Numéro d'observation
4414
Date d'ajout
14/10/2002
Description
(Divers) NOMINATION DE MR FRICONNET MICHEL EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE EN REMPLACEMENT DE MME VIGNOL MARTINE Date d'effet : 01/09/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).