Entreprise : SCI COLLIN - SIREN 431 981 307
Identité
Dénomination
SCI COLLIN
SIREN (siège)
431 981 307
Date d'immatriculation au RNE
28/06/2000
Début d’activité
08/06/2000
Date de fin de la personne morale
27/06/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.Et notamment un immeuble à pont-aven 6 rue du général de Gaulle.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 RUE CHANOINE MOREAU 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
LA FONCIERE DE PONT AVEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
QUIMPER
Dénomination
LES BISCUITERIES REUNIES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/2000
Siret
43198130700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.Et notamment un immeuble à pont-aven 6 rue du général de Gaulle.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.Et notamment un immeuble à pont-aven 6 rue du général de Gaulle.
Adresse
8 RUE CHANOINE MOREAU
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
169
Date d'ajout
13/01/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/12/2014 : Partant : COLLIN René, Gérant - Nouveau : LES BISCUITERIES REUNIES (SAS), Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3962
Date d'ajout
13/07/2006
Description
Modification autre MENTION DES ASSOCIES AU RCS : COLLIN PATRICK - LA FONCIERE DE PONT AVEN Date d'effet : 01/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).