Entreprise : GFA DE GALEMBERT - SIREN 431 892 355
Identité
Dénomination
GFA DE GALEMBERT
SIREN (siège)
431 892 355
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
10/06/1975
Date de fin de la personne morale
30/10/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
Propriété et administration et jouissance par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
293056 EUR
Adresse du siège
CHATEAU D'ETTEVEAUX 58170 POIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT CHRISTOPHE , CLAUDE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT FRANCOIS , PATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1990
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT CLAUDE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1927
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT FRANCOISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT CLAIRE
Nom d'usage
DENOIX DE SAINT MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT ELISABETH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Paris 01
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Chaville
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT PATRICE , MARIE , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Saint-Haon-le-Vieux
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT YVES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Paris 07
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT HENRY , MARIE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris 17
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT HERVE , MARIE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1929
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT FLORENCE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT CHARLES-HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Poil
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT ALAIN , JACQUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Nom, Prénom(s)
DE BODIN DE GALEMBERT BERNARD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/06/1975
Siret
43189235500014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété et administration et jouissance par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Autres Activités
Propriété et administration et jouissance par dation à bail uniquement de tous les immeubles et droits immobiliers à destination agricole composant son patrimoine
Adresse
CHATEAU D'ETTEVEAUX
58170 , POIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
899
Date d'ajout
29/03/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 13/02/2005 : Partant : de Bodin de Galembert Charles, co gérant Changement de qualité : de Bodin de Galembert Bernard, co gérant devient gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).