Entreprise : HOTELLERIE ET RESTAURATION LYONNAISE - SIREN 431 772 284
Identité
Dénomination
HOTELLERIE ET RESTAURATION LYONNAISE
SIREN (siège)
431 772 284
Date d'immatriculation au RNE
13/06/2000
Date de fin de la personne morale
12/06/2099
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2001
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
61 RUE EMILE ZOLA 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MOIGNE PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Saint-Symphorien-d'Ozon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2002
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
43177228400029
Enseigne
HOTEL CARDON
Code APE
551A
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'exploitation sous quelque forme que ce soit de tous fonds de commerce d'hôtel, de restaurant, de bar, de buvette, de glacier, et de traiteur à domicile ou à emporter à titre accessoire. Centre d'affaires.
Adresse
61 RUE 61 Rue Emile Zola
69120 , Vaulx-en-Velin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
43177228400011
Enseigne
TENNIS CLUB CAFE
Code APE
551A
Adresse
125 RUE DES ROBERDIERES
69680 , CHASSIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F03/025689
Date d'ajout
10/09/2003
Description
Radiation en date du 10 septembre 2003 suite au jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25 juin 2003 de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F03/025687
Date d'ajout
10/09/2003
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 25 Juin 2003 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F03/017612
Date d'ajout
12/06/2003
Description
Vente du fonds si 125 Route des Roberdières 69380 CHASSIEU à STE RESTAURANT DU GOLF à compter du 30/05/2002
Numéro d'observation
F03/001141
Date d'ajout
13/01/2003
Description
Vente du fonds à la société DE PARTICIPATION ET GESTION HOTELIERE en abrégé SPGH à compter du 08/07/2002
Numéro d'observation
F02/014917
Date d'ajout
26/04/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 25/04/2002 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE EXCEPTIONNELLE D'ACTIVITE JUSQU'AU 28/04/2002 - Représentant des créanciers-liquidateur : Me SABOURIN 21 rue F. Garcin 69427 LYON CEDEX 03 - Juge Commisaire : M DUTEL - Juge Commissaire Suppléant : M BOURGEOIS - Date de Cessation des paiements en date du : 08/10/2001
Numéro d'observation
F02/011958
Date d'ajout
03/04/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 28/03/2002 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 25/04/2002 , PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ENTREPRISE EST AUTORISEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE
Numéro d'observation
F02/008345
Date d'ajout
05/03/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 28/02/2002 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 16/04/2002 , PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ENTREPRISE EST AUTORISEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE
Numéro d'observation
F02/005776
Date d'ajout
13/02/2002
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 12/02/202 PROLONGEANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 16/03/2002 , PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ENTREPRISE EST AUTORISEE A POURSUIVRE SON ACTIVITE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
F01/030017
Date d'ajout
17/10/2001
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 16/10/2001 d'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire (procédure simplifiée) Administrateur Judiciaire : ME NANTERME 1 PL Saint Nizier 69001 LYON - Pouvoirs de l'Administrateur Judiciaire : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion - Représentant des créanciers : ME SABOURIN 21 rue F. Garcin 69427 LYON CEDEX 03 - Juge Commissaire : M DUTEL - Juge Commissaire Suppléant : M BOURGEOIS - cessation des paiements : 08/10/2001
Numéro d'observation
F01/028743
Date d'ajout
09/10/2001
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON EN DATE DU 8 octobre 2001 conformément à l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DECLARATION MODIFICATIVE du 24 Juillet 2000 Transfert du siège social et du principal établisement de 125 route de Roberdières 69680 CHASSIEU à 61 Rue Emile Zola 69120 VAULX EN VELIN à compter du 14/06/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).