Entreprise : IN.GE.BAT - SIREN 431 746 643
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2021)
Dénomination
IN.GE.BAT
SIREN (siège)
431 746 643
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2000
Date de fin de la personne morale
07/06/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
6 CHE DE SALTGOURDE 24000 PERIGUEUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP122
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NOUET BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Boulazac Isle Manoire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
43174664300011
Code APE
742C
Adresse
79 AV DU GEN DE GAULLE
24660 , COULOUNIEIX-CHAMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
43174664300037
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bureau d'études générales du bâtiment
Adresse
6 CHE 6 boulevard de Saltgourde
24430 , Marsac-sur-l'Isle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP122
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2002
Siret
43174664300029
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
10 RUE DES FEUILLANTS
87000 , LIMOGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5485
Date d'ajout
16/08/2021
Description
Radiation du RCS le 16/08/2021 avec effet au 03/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3157
Date d'ajout
02/08/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/06/2011 Liquidateurs : NOUET Bruno, DUBREUIL Christian Marc Le siège de la liquidation est fixé au siège social Journal d'annonces légales : Courrier Français du 22/07/2011
Numéro d'observation
2379
Date d'ajout
06/06/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/03/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).