Entreprise : ONCOVET - SIREN 431 719 939
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2023)
Dénomination
ONCOVET
SIREN (siège)
431 719 939
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2099
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
68606.3 EUR
Adresse du siège
AV PAUL LANGEVIN 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONDU PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
GOVART PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Carrières-sur-Seine
Dénomination
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ANALYSE ECONOMIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lambersart
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/08/2000
Siret
43171993900016
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'exercice de la profession de vétérinaire et géné ralement toutes activités présentant un caractère suceptible d'être rattachée à la dite profession, sous quelque forme que ce soit, création, développement, vente, fourniture sous toutes leurs formes, sur tous supports ou vecteurs de diffusion représentation ou apprentissage, de toutes prestations de service de formation ou contribuant à la formation dans le domaine vétérinaire.
Adresse
AV avenue Paul Langevin
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
20/07/2023
Description
Décision de l'associé unique en date du 31-05-2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la SAS Clinique Vétériniare des Cerisiers 122 rue de Claye 77400 Thorigny-sur-Marne RCS LILLE METROPOLE 451 829 865 avec une rétroactivité au 1er Octobre 2022 sur le plan fiscal, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans la Gazette Nord Pas de Calais du 07-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46
Date d'ajout
20/07/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
10/12/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 02-05-2018
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
02/02/2015
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société d'exercice libéral à responsabilité limitée SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 04.12.2014
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décret N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE était précédemment immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/06/2000
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : AUTREMENT DIT DU 21/04/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).