Entreprise : ANGARA - SIREN 431 718 113
Identité
Dénomination
ANGARA
SIREN (siège)
431 718 113
Date d'immatriculation au RNE
05/06/2000
Début d’activité
24/05/2000
Date de fin de la personne morale
04/06/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
EN FRANCE ET A L'ETRANGER : PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, QUEL QUE SOIT LEUR OBJET OU LEUR FORME - LA PRESTATION DE SERVICES AU PROFIT DETOUTES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES EN MATIERE D'AUDIT, D'ETUDE, DE CONSEIL AINSI QU'EN MATIERE DE GESTION ET DE STRATEGIE
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
22299282.5 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GENTIL PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDITEX S.A.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
ERNST & YOUNG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
CAC PROGRESS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Yerres
Dénomination
LA TOUR COURCIER ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/05/2000
Siret
43171811300027
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
EN FRANCE ET A L'ETRANGER : PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, QUEL QUE SOIT LEUR OBJET OU LEUR FORME - LA PRESTATION DE SERVICES AU PROFIT DETOUTES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES EN MATIERE D'AUDIT, D'ETUDE, DE CONSEIL AINSI QU'EN MATIERE DE GESTION ET DE STRATEGIE
Autres Activités
EN FRANCE ET A L'ETRANGER : PRISE DE PARTICIPATION DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES FRANCAISES OU ETRANGERES, QUEL QUE SOIT LEUR OBJET OU LEUR FORME - LA PRESTATION DE SERVICES AU PROFIT DETOUTES SOCIETES FRANCAISES OU ETRANGERES EN MATIERE D'AUDIT, D'ETUDE, DE CONSEIL AINSI QU'EN MATIERE DE GESTION ET DE STRATEGIE
Adresse
11 RUE DE TEHERAN
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/2000
Siret
43171811300019
Code APE
741J
Adresse
43 AV MARCEAU
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2000B0971950
Date d'ajout
23/07/2020
Description
Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire, nomme juge commissaire M. Patrice Veneault, nomme liquidateur Me Hubert Lavallart, 12 place Jean Jaurès 41000 Blois.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2000B0971948
Date d'ajout
21/07/2020
Description
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Blois a arrêté le plan de cession au profit de l'offre conjointe des sociétés NEW RASEC, 29 rue Lafaurie Monbadon 33000 Bordeaux, et RASEC AMENAGEMENT, route de Villefranche - Plaisance 41200 Romorantin.
Numéro d'observation
2000B0971946
Date d'ajout
28/05/2020
Description
Le tribunal de commerce de Blois par jugement en date du 20/05/2020 a prononcé le redressement judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 18/05/2020, nomme : juge commissaire M. Patrice Veneault, administrateurs judiciaires Me Franck Michel - AJAssociés 8, rue de Signeulx 41000 Blois et Me Carole Martinez & 2M&associés 22 rue de l'Arcade 75008 Paris, avec mission conjointe de représentation de l'entreprise pour assurer seuls et entièrement l'administration de celle-ci, mandataire judiciaire Me Hubert Lavallart, 12 place Jean-Jaurès 41000 Blois.
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
08/08/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 20-07-2016
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
13/08/2009
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION EQUIPLV FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 11 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS RCS 441 719 325 RCS PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).