Entreprise : SCI SEVESTE - SIREN 431 691 393
Identité
Dénomination
SCI SEVESTE
SIREN (siège)
431 691 393
Date d'immatriculation au RNE
24/11/2006
Début d’activité
17/04/2000
Date de fin de la personne morale
23/11/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
GESTION D'IMMAUBLE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
63266.34 EUR
Adresse du siège
28 RTE DE PRECHAC 33730 UZESTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOY CLAUDE
Nom d'usage
DUMONT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Jouy-en-Josas
Nom, Prénom(s)
DUMONT JEAN , LUC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Uzeste
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/04/2000
Siret
43169139300034
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
GESTION D'IMMAUBLE
Autres Activités
GESTION D'IMMAUBLE
Adresse
28 RTE DE PRECHAC
33730 , UZESTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/07/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/04/2000
Siret
43169139300018
Code APE
702C
Adresse
18 RUE DE L'ARMEE D'ORIENT
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2004
Siret
43169139300026
Code APE
702C
Adresse
70 RUE PHILIPPE DE GIRARD
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89287
Date d'ajout
24/11/2006
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).