Entreprise : SCI DES PALLES - SIREN 431 685 544
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
SCI DES PALLES
SIREN (siège)
431 685 544
Date d'immatriculation au RNE
06/06/2000
Date de fin de la personne morale
05/06/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
764 EUR
Adresse du siège
MACHAL 63260 SAINT-AGOULIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ CRISTOBAL , MARIA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Lapalisse
Nom, Prénom(s)
CASERIO CHANTAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
MARSAT
Nom, Prénom(s)
MIOCHE THIERRY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
Volvic
Nom, Prénom(s)
MIOCHE OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Thueyts
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/06/2000
Siret
43168554400014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis à Saint-Agoulin Lieudit "Machal"
Adresse
Machal
63260 , Saint-Agoulin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16969
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4804
Date d'ajout
18/05/2015
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 02/02/2015 Liquidateurs : GONZALEZ Cristobal, MIOCHE Thierry, MIOCHE Olivier Le siège de la liquidation est fixé à : Lieudit Machal 63260 Saint-Agoulin Journal d'annonces légales : l'annonceur légal en date du 09/04/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Riom ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).