Entreprise : FORC'IMMO 4 - SIREN 431 681 501
Identité
(Entreprise radiée le 28/09/2022)
Dénomination
FORC'IMMO 4
SIREN (siège)
431 681 501
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2001
Fermeture de l'établissement - 43168150100018
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/2001
Fermeture de l'établissement - 43168150100026
- Date d'effet de la fermeture : 15/07/2022
Date de fin de la personne morale
30/10/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
31 AV RENE CASSIN 91390 MORSANG-SUR-ORGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERRAZ GONCALVES JORGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
Choisy-le-Roi
Nom, Prénom(s)
FERRAZ GONCALVES RUI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Morsang-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/05/2000
Siret
43168150100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
31 AV RENE CASSIN
91390 , MORSANG-SUR-ORGE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/05/2000
Siret
43168150100018
Code APE
702C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
L'acquisition la vente l'exploitation la location et la gestion de tout bien immobilier tant en France Qu'a l'étranger marchand de biens
Adresse
54 B RUE 54 B Rue Adolphe Sannier
94600 , Choisy-le-Roi - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
44610
Date d'ajout
28/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/09/2022
Description
Dissolution à compter du 15/07/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/07/2022, liquidateur : FERRAZ GONCALVES Rui, siège de la liquidation : 31 Avenue René Cassin 91390 Morsang-sur-Orge, parution de la publicité légale : Les Echos paru le 27/09/2022
Numéro d'observation
45022
Date d'ajout
05/09/2022
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce EVRY à compter du 31/10/2001
Numéro d'observation
22115
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
31/10/2001
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).