Entreprise : SCI LA CHARMILLE - SIREN 431 643 147
Identité
Dénomination
SCI LA CHARMILLE
SIREN (siège)
431 643 147
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2000
Début d’activité
30/05/2000
Date de fin de la personne morale
25/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Location de logements
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
130496.36 EUR
Adresse du siège
37 RUE CATTEVILLE 76370 PETIT-CAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOURVILLE LA CHAPELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUNET DIDIER , ROGER , SIMON , EUGENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Petit-Caux
Nom, Prénom(s)
PESSY DANIELLE , MARIE , DENISE
Nom d'usage
BRUNET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Petit-Caux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/05/2000
Siret
43164314700017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location de logements
Autres Activités
Location de logements
Adresse
37 RUE CATTEVILLE
76370 , PETIT-CAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOURVILLE LA CHAPELLE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Neufchatel-en-Bray ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dieppe. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dieppe décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
375
Date d'ajout
10/03/2006
Description
Changement de gérant PAR PV D ASSEMBLEE EN DATE DU 25 JANVIE 2006 DEPART DE MR DANIEL FOULOGNE, GERANT NOMINATION DE MR DIDIER BRUNET EN QUALITE DE CO GERANT ASSOCIE NOMINATION DE MME DANIELLE BRUNET EN QUALITE DE CO GERANTE ASSOCIEE DEPOT AU GREFFE SOUS LE NO A 187 PUBLICITE : LE REVEIL DU 16 FEVRIER 2006 Date d'effet : 25/01/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODE SIRET : 431 643 147 00017 CODE APE : 702A LOCATION DE LOGEMENTS CODES ATTRIBUES PAR L'INSEE SIRENE BP 1202 76177 ROUEN CEDEX LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 856 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 130 496.36 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).