Entreprise : SCI ULYSSE - SIREN 431 603 026
Identité
Dénomination
SCI ULYSSE
SIREN (siège)
431 603 026
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2000
Début d’activité
19/05/2000
Date de fin de la personne morale
18/05/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition, la gestion et l'administration de tous immeubles sis dans le département du Val d'Oise
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
14 RUE SAINT VINCENT 27290 GLOS-SUR-RISLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRESSON ROBERT , BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Glos-sur-Risle
Nom, Prénom(s)
FAUX DOMINIQUE , MICHELINE
Nom d'usage
BRESSON
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Glos-sur-Risle
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/05/2000
Siret
43160302600029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion et l'administration de tous immeubles sis dans le département du Val d'Oise
Autres Activités
L'acquisition, la gestion et l'administration de tous immeubles sis dans le département du Val d'Oise
Adresse
14 RUE SAINT VINCENT
27290 , GLOS-SUR-RISLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/05/2000
Siret
43160302600011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
38 RUE JEAN JAURES
95640 , MARINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1764
Date d'ajout
04/11/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 13/10/2014 : Ancienne adresse : 38 rue Jean Jaurès 95640 Marines Nouvelle adresse : 14 rue Saint-Vincent 27290 Glos-sur-Risle Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/10/2014 : Modifié : BRESSON Dominique, Gérante associée, demeurant 14 rue Saint-Vincent 27290 Glos-sur-Risle Nouveau : BRESSON Robert, associé, demeurant 14 rue Saint-Vincent 27290 Glos-sur-Risle.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).