Entreprise : EGM INVESTISSEMENT - SIREN 431 576 362
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2021)
Dénomination
EGM INVESTISSEMENT
SIREN (siège)
431 576 362
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2008
Date de fin de la personne morale
22/06/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
320142.94 EUR
Adresse du siège
37 RUE LEDRU ROLLIN 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERTZ ANNIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Sainte-Savine
Nom, Prénom(s)
MERTZ EUGENE , FABIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Suresnes
Nom, Prénom(s)
MERTZ WILFRID , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Tartas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/03/2000
Siret
43157636200013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
3 B AV JEAN JAURES
91560 , CROSNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/05/2000
Siret
43157636200021
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L acquisition, l administration et la gestion d immeubles et toutes opérations financières s y rattachant
Adresse
37 RUE 37 Rue Ledru Rollin
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
104597
Date d'ajout
23/10/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 18/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
104446
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/10/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/10/2021
Description
Dissolution à compter du 01/10/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/10/2021, liquidateur : MERTZ Eugène Fabien, siège de la liquidation : 37 Rue Ledru Rollin 92150 Suresnes, parution de la publicité légale : ACTU JURIDIQUE.FR paru le 20/10/2021
Numéro d'observation
17692
Date d'ajout
23/06/2008
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
26514
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).