Entreprise : ACTIV'TRAIN - SIREN 431 556 315
Identité
(Entreprise radiée le 03/06/2021)
Dénomination
ACTIV'TRAIN
SIREN (siège)
431 556 315
Date d'immatriculation au RNE
16/03/2007
Fermeture de l'établissement - 43155631500015
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2020
Fermeture de l'établissement - 43155631500023
- Date d'effet de la fermeture : 02/01/2020
Fermeture de l'établissement - 43155631500031
- Date d'effet de la fermeture : 21/06/2006
Date de fin de la personne morale
15/03/2099
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
26 ALL LAKANAL 59650 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
26-28
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMSELLEM SYLVIE
Nom d'usage
MOUYAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2000
Siret
43155631500015
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation informatique, toutes prestations de services et de formations touchant au systême d'information et des télécommunications.
Adresse
26 ALL 26-28 rue Lakanal
59650 , Villeneuve-d Ascq - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
26-28
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/06/2003
Siret
43155631500031
Enseigne
ACTIV'TRAIN
Code APE
804C
Adresse
140 RUE PAUL BERT
69003 , LYON 3EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/2003
Siret
43155631500023
Enseigne
ACTIV'TRAIN
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
19 RUE DE RIDDER
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
03/06/2021
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
16/03/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
10/03/2005
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Roubaix - Tour coing du 08/03/2005 prononçant la Liquidation Judi ciaire. Liquidateur : Maître LOEUILLE Emmanuel Par c des 3 Chenes 29 bis Avenue de la Marne BP 92 594 42 WASQUEHAL CEDEX et maintenant Mme JOURQUIN Flor ence dans ses fonctions de juge-commissaire.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/02/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Roubaix - Tour coing du 08/02/2005 nommant Mr ANCELY juge- commis saire suppléant pour l'arreté des créances salaria les.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
03/02/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Roubaix - Tour coing du 03/02/2005 ouvrant une procédure simplifi ée de redressement judiciaire et fixant la fin thé orique de la période d'observation au 06/06/2005. Cessation des paiements en date du 03/02/2005. Jug e-commissaire : Mme JOURQUIN Florence. Représentan t des créanciers : Maître LOEUILLE Emmanuel Parc d es 3 Chenes 29 bis Avenue de la Marne BP 92 59442 WASQUEHAL CEDEX.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/01/2005
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 2 8/10/2004, le siège de liquidation est fixé chez l a SCI ACA 34 Rue de Penthievre 75008 PARIS.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/06/2000
Description
Publication légale : LA GAZETTE du 20/05/2000.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 28/10/2004.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).