Entreprise : FGRL ERNEST MICHEL - SIREN 431 545 011
Identité
Dénomination
FGRL ERNEST MICHEL
SIREN (siège)
431 545 011
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2000
Début d’activité
18/04/2000
Date de fin de la personne morale
14/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION PAR VOIE D'ACHAT OU D'APPORT, PROPRIETE, MISE EN VALEUR TRANSFORMATION AMENAGEMENT DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
82 ALL DE BEAUREGARD 07100 ANNONAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS QUENTIN , LOUIS , LEO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1987
Commune de résidence
Paris 18e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS CLEMENT , LOUIS , OCTAVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
DESCAMPS AURORE , MITHEZE , MARGUERITE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1993
Commune de résidence
Paris 3e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
FOSSE GALTIER ANTOINE , THIBAULT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1988
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
FOSSE GALTIER ANNA , JOAN , LISE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1995
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
FOSSE-GALTIER PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1942
Commune de résidence
Annonay
Nom, Prénom(s)
FOSSE-GALTIER AGNES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Falicon
Nom, Prénom(s)
FOSSE-GALTIER ODILE
Nom d'usage
LALLEMANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Nîmes
Nom, Prénom(s)
KATZ EMMANUELLE
Nom d'usage
BASQUIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/04/2000
Siret
43154501100014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition par voie D'achat ou D'apport, propriété, mise en valeur transformation aménagement de tous biens immobiliers.
Autres Activités
acquisition par voie D'achat ou D'apport, propriété, mise en valeur transformation aménagement de tous biens immobiliers.
Adresse
82 ALL DE BEAUREGARD
07100 , ANNONAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observation sur le capital : (SOIT 228.673.53 EUROS)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).