Entreprise : SCI PETIT BOIS - SIREN 431 454 479
Identité
Dénomination
SCI PETIT BOIS
SIREN (siège)
431 454 479
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2000
Début d’activité
01/01/2024
Date de fin de la personne morale
15/05/2050
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
La Société a pour objet : - La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement. Eventuellement et exceptionnellement l'aliénation de ceux de ses immeubles éventuellement devenus inutiles à la Société au moyen de vente, échange ou apport en société. - La propriété, l'administration et la gestion de toutes valeurs mobilieres francaises ou étrangères dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement. Et généralement tous actes et toutes opérations quelconques en tous lieux pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ou en faciliter la réalisation pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société et notamment tous emprunts, toutes constitutions d'hypothèques ou autres sûretés réelles sur les biens sociaux.
Capital social
85371.45 EUR
Adresse du siège
106 CHE DES BOIS ROUTS 83720 TRANS-EN-PROVENCE FRANCE
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
GIRAUDO-BONNAUD JOSIANE , ANDREE
Nom d'usage
MELET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
TRANS EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
MELET ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
TRANS EN PROVENCE
Nom, Prénom(s)
MELET ROLLAND , LAURENT , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1971
Commune de résidence
Flayosc
Nom, Prénom(s)
MELET LUCIE , BERNADETTE
Nom d'usage
SUBRIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1981
Commune de résidence
Léguevin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2024
Siret
43145447900012
Origine du fonds
Reprise
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location non meublée
Adresse
106 CHE 106 chemin des Bois Routs
83720 , Trans-en-Provence - FRANCE
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 560 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 85 371.45 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).