Entreprise : SCI LES TROIS I - SIREN 431 447 945
Identité
Dénomination
SCI LES TROIS I
SIREN (siège)
431 447 945
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2000
Début d’activité
04/05/2000
Date de fin de la personne morale
18/05/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition gestion location d'un immeuble
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
11 ALL DES CAMPAGNOLES 13800 ISTRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT TANTE MAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOUREN BRUNO , FLORIMOND , BRUTO , EDOUARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Pont-de-Chéruy
Nom, Prénom(s)
POURTIER BRIGITTE , BERNADETTE , LUCIENNE
Nom d'usage
MOUREN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Pont-de-Chéruy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/05/2000
Siret
43144794500012
Nom commercial
SCI LES TROIS I
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition gestion location d'un immeuble
Autres Activités
Acquisition gestion location d'un immeuble
Adresse
11 ALL DES CAMPAGNOLES
13800 , ISTRES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOT TANTE MAUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 120 000.00 FRF nouveau montant : 18 293.88 Eur
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).