Entreprise : SCI FAIDOU - SIREN 431 435 957
Identité
(Entreprise radiée le 16/08/2022)
Dénomination
SCI FAIDOU
SIREN (siège)
431 435 957
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2000
Fermeture de l'établissement - 43143595700011
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2009
Fermeture de l'établissement - 43143595700029
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2013
Date de fin de la personne morale
14/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
102140.84 EUR
Adresse du siège
469 RUE MONTET 59169 FERIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEIGNEL KATIA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Férin
Nom, Prénom(s)
LEIGNEL OLIVIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Férin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/2000
Siret
43143595700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
130 RUE MAURICE WAGON
59500 , DOUAI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2013
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
43143595700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
469 RUE MONTET
59169 , FERIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6159
Date d'ajout
16/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/07/2022
Description
Dissolution à compter du 30/04/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2022, liquidateur : LEIGNEL Olivier, siège de la liquidation : 469 Rue Montet 59169 Férin, parution de la publicité légale : Terres et Territoires paru le 29/07/2022
Numéro d'observation
3602
Date d'ajout
20/08/2013
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 01/01/2013
Numéro d'observation
4862
Date d'ajout
01/12/2009
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 01/10/2009 : Ancienne adresse : 22 RUE LEON GAMBETTA 59187 DECHY Nouvelle adresse : 469 rue Montet 59169 Férin Transfert du siège social à compter du 01/10/2009 : Ancienne adresse : 22 RUE LEON GAMBETTA 59187 DECHY Nouvelle adresse : 469 rue Montet 59169 Férin
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal au 22 rue Léon Gambetta ( 59187) Dechy à compter du 15/07/2004. Conversion d'office du capital en Euros --------- Mention du 01/01/2002 : Conversion du capital social en Euros effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).