Entreprise : SCI LA BESSEYRE - SIREN 431 431 592
Identité
Dénomination
SCI LA BESSEYRE
SIREN (siège)
431 431 592
Date d'immatriculation au RNE
19/05/2000
Début d’activité
07/05/2000
Date de fin de la personne morale
18/05/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de biens immobiliers, la propriété, la gestion, l'administration et la disposition de biens
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
375 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU PETIT SAINT-FIACRE 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELION JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Dordives
Nom, Prénom(s)
DELION MARINETTE
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Dordives
Nom, Prénom(s)
GERARD PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
La Selle-sur-le-Bied
Nom, Prénom(s)
GERARD NADINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Ferrières-en-Gâtinais
Nom, Prénom(s)
LOPEZ ANITA
Nom d'usage
PETITPREZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Val-d'Aigoual
Nom, Prénom(s)
PETITPREZ CECILIA , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Montreuil
Nom, Prénom(s)
PETITPREZ BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Val-d'Aigoual
Nom, Prénom(s)
PETITPREZ MARION , LOUISE , MARGUERITE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1988
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/05/2000
Siret
43143159200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de biens immobiliers, la propriété, la gestion, l'administration et la disposition de biens
Autres Activités
L'acquisition de biens immobiliers, la propriété, la gestion, l'administration et la disposition de biens
Adresse
20 RUE DU PETIT SAINT-FIACRE
45210 , FERRIERES-EN-GATINAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/011552
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Transfert du principal établissement au Mas de l'Eglise Ardaillers 30570 VAL-D'AIGOUAL à compter du 18/03/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F24/011553
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F24/011552
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Modification relative aux associés de société civile : PETITPREZ Marion Louise Marguerite nom d'usage : PETITPREZ Marion devient Associé PETITPREZ Cécilia Marie nom d'usage : PETITPREZ Cécilia devient Associé gérant : PETITPREZ Bernard nom d'usage : PETITPREZ Bernard PETITPREZ Bernard nom d'usage : PETITPREZ Bernard devient Associé Associé : LOPEZ Anita nom d'usage : PETITPREZ Anita Associé : GERARD Patrick nom d'usage : GERARD Patrick Associé : GERARD Nadine Associé : DELION Jean-Marc Associé : DELION Marinette nom d'usage : MARTIN Marinette
Numéro d'observation
F24/011552
Date d'ajout
23/04/2024
Description
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 20 Rue du Petit Fiacre Ferrieres 45210 FERRIERES-EN-GATINAIS (Greffe du Tribunal de Commerce de GTC Orléans) Nouveau siège social : Mas de l'Eglise Ardaillers 30570 VAL-D'AIGOUAL à compter du 18/03/2024
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).