Entreprise : PAVILLON DES IBIS - SIREN 431 425 032
Identité
Dénomination
PAVILLON DES IBIS
SIREN (siège)
431 425 032
Date d'immatriculation au RNE
16/05/2000
Début d’activité
01/06/2000
Date de fin de la personne morale
15/05/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Restaurant salon de The sur place réceptions séminaires
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
ILE DES IBIS 78110 LE VESINET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUCAULT DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Le Vésinet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2000
Siret
43142503200015
Nom commercial
PAVILLON DES IBIS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restaurant salon de The sur place réceptions séminaires
Adresse
ILE DES IBIS
78110 , LE VESINET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
19294
Date d'ajout
30/06/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30/06/2020 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Daniel Foucault à concurrence de 50.000 euros .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25088
Date d'ajout
11/01/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 11/01/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00766 désigne liquidateur SELARL Mars prise en la personne de Me Philippe Samzun 43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles
Numéro d'observation
18656
Date d'ajout
17/10/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 17/10/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00766 , date de cessation des paiements le 01/09/2016 désigne Administrateur SELARL Patrick Prigent prise en la personne de Me Patrick Prigent 2 Rue de Marly le Roi 78150 Le Chesnay avec pour mission : d'assister , Mandataire judiciaire SELARL Mars prise en la personne de Me Philippe Samzun 43 bis Rue Saint Honoré 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 17/04/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).