Entreprise : SCI G E M - SIREN 431 415 918
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2020)
Dénomination
SCI G E M
SIREN (siège)
431 415 918
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2000
Date de fin de la personne morale
10/05/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1600 EUR
Adresse du siège
5 SEN DES HARAS 95160 MONTMORENCY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ALLANT AU SAVAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAMBERT ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
FOURNEL ISABELLE
Nom d'usage
LAMBERT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Montmorency
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/03/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
43141591800017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 AV 1ERE ARMEE FRANCAISE
95160 , MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2000
Siret
43141591800025
Nom commercial
SCI GEM
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition propriété gestion exploitation par location bien immobilier et droits immobiliers
Adresse
5 SEN 5 Sentier des Haras Allant au Savat
95160 , Montmorency - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ALLANT AU SAVAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34218
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/08/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/11/2020
Description
Dissolution à compter du 31/08/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2020, liquidateur : LAMBERT né(e) FOURNEL Isabelle, siège de la liquidation : Allant au Savat 5 Sentier des Haras 95160 Montmorency, parution de la publicité légale : Les Echos en date du 09/11/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).