Entreprise : SCEA DES MILLAIS - SIREN 431 376 862
Identité
Dénomination
SCEA DES MILLAIS
SIREN (siège)
431 376 862
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2000
Début d’activité
01/04/2000
Date de fin de la personne morale
14/05/2040
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
MISE EN VALEUR, EN COMMUN, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
257100 EUR
Adresse du siège
LES MILLAIS 27450 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE FREDERIC , FRANCK , CLAUDE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Flancourt-Crescy-en-Roumois
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE JEAN-LOUIS , WILFRID , CEDRIC
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Lieurey
Nom, Prénom(s)
LEVESQUE LUDOVIC , CHRISTIAN , MAURICE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Saint-Christophe-sur-Condé
Dénomination
DU COLOMBIER
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Flancourt-Crescy-en-Roumois
Dénomination
SC DU COUDRAY
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Lieurey
Dénomination
LSPL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Commune de résidence
Saint-Christophe-sur-Condé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2000
Siret
43137686200014
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
MISE EN VALEUR, EN COMMUN, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE
Autres Activités
Elevage de vaches laiti?res,Culture de céréales (? l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES MILLAIS
27450 , SAINT-CHRISTOPHE-SUR-CONDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1625
Date d'ajout
12/10/2004
Description
Réduction du capital social porté à 180.000 euros (ancienne mention : 230.000 euros) - Nomination de Mr Frédéric LEVESQUE demeurant à Lieurey (27560)Ferme du Coudray, Bourg Nord en qualité de co-gérant. Date d'effet : 29/09/2004
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).