Entreprise : DE L'ECLUSE - SIREN 431 332 501
Identité
(Entreprise radiée le 05/04/2023)
Dénomination
DE L'ECLUSE
SIREN (siège)
431 332 501
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2000
Fermeture de l'établissement - 43133250100011
- Date d'effet de la fermeture : 16/05/2022
Date de fin de la personne morale
16/05/2099
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DES TANNINS 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE CLERC PAUL , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Béganne
Nom, Prénom(s)
TRICHARD FLORENCE , MICHELE , REJANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Acigné
Nom, Prénom(s)
LE CLERC JEAN-YVES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2000
Siret
43133250100011
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, administration, gestion pär location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, exceptionnellement aliénation des immeubles devenus inutiles au moyen de vente, échange ou apport
Adresse
6 RUE 6 rue des Tannins
44460 , Saint-Nicolas-de-Redon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/04/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 16-05-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
30/06/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 16-05-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : informateurjudiciaire.fr DU : 23-07-2022, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
27/03/2003
Description
700020030327 MOLI20030327 ********* MODIFICATION Date d'effet de la formalité: 01/03/2003 Anc co-gerant : M. FLEURY Benoît. GERANT : M. LE CLERC Paul Yves.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).