Entreprise : SCI DU 1 RUE DE KERVILET - SIREN 431 330 638
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2021)
Dénomination
SCI DU 1 RUE DE KERVILET
SIREN (siège)
431 330 638
Date d'immatriculation au RNE
09/05/2000
Fermeture de l'établissement - 43133063800021
- Date d'effet de la fermeture : 26/01/2021
Fermeture de l'établissement - 43133063800013
- Date d'effet de la fermeture : 12/03/2011
Date de fin de la personne morale
08/05/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
125000 EUR
Adresse du siège
26 RTE DES ROCHES 27130 MANDRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RUFFRAY DE , PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Désertines
Nom, Prénom(s)
POTIER COURCY DE , CECILE
Nom d'usage
DELERUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Bondues
Nom, Prénom(s)
TRECA BLANDINE
Nom d'usage
DELERUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Verneuil-d'Avre-et-d'Iton
Nom, Prénom(s)
DELERUE CAROLE
Nom d'usage
DE RUFFRAY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Désertines
Nom, Prénom(s)
DELERUE MARIE-FRANCE
Nom d'usage
WATTINNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
DECLERCQ SIMONE , LOUISE , GEORGETTE
Nom d'usage
DELERUE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1924
Commune de résidence
Millau
Nom, Prénom(s)
DELERUE BERNARD , LOUIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Le Havre
Nom, Prénom(s)
DELERUE YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Bondues
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/03/2011
Siret
43133063800021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition de tous biens immobiliers ou mobiliers en vue de leur location.
Adresse
26 RTE 26 Route des Roches
27130 , Mandres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/03/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2000
Siret
43133063800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
176 RUE DU COLLEGE
59100 , ROUBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1560
Date d'ajout
11/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 26/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/10/2020
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 03/10/2020, liquidateur : DELERUE Bernard Louis, siège de la liquidation : 30 Rue Albert Samain 76620 Le Havre, parution de la publicité légale : leparisien.fr en date du 15/10/2020
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/06/2011
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de Evreux Effectué le 27 Juin 2011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/06/2011
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/06/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 176 Rue du Collège 59 Roubaix Rcs Roubaix-Tourcoing 2000D00224 à compter du 12.03.11 publication LA GAZETTE du 29/04/2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).