Entreprise : SCI PORT BARRARAC'H - SIREN 431 328 368
Identité
Dénomination
SCI PORT BARRARAC'H
SIREN (siège)
431 328 368
Date d'immatriculation au RNE
11/05/2000
Début d’activité
01/09/1999
Date de fin de la personne morale
10/05/2099
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration, gestion immeubles et biens immobiliers
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
RUE ERIC TABARLY 56860 SENE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TALHOUET YVES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
SENE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
43132836800029
Nom commercial
SCI PORT BARRARAC'H
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, gestion immeubles et biens immobiliers
Adresse
RUE ERIC TABARLY
56860 , SENE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1999
Siret
43132836800011
Code APE
702C
Adresse
36 RUE JEAN JAURES
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4790
Date d'ajout
25/08/2017
Description
Par jugement du 21/08/2017, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SCI PORT BARRARAC'H en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur Maître DUPONT, 14 Boulevard de la Paix, CS 22173, 56005 VANNES CEDEX.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2999
Date d'ajout
19/05/2017
Description
Par jugement du 15/05/2017, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI PORT BARRARAC'H, et a fixé la date de cessation des paiements au 01/10/2015. Juge Commissaire : Monsieur CAVAUD Jean-Yves. Mandataire Judiciaire : Maître DUPONT Raymond, 14 Boulevard de la Paix, CS 22173, 56005 VANNES CEDEX.
Numéro d'observation
4731
Date d'ajout
25/09/2006
Description
Modification autre TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE VANNES (56000), RUE JEAN JAURES A SENE (56860), RUE ERIC TABARLY - NOUVEAU DOMICILE DE MR TALHOUET YVES : RUE ERIC TABARLY, 56860 SENE. Date d'effet : 15/05/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 762.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).