Entreprise : DECOROC SARL - SIREN 431 309 350
Identité
Dénomination
DECOROC SARL
SIREN (siège)
431 309 350
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2000
Début d’activité
10/04/2000
Date de fin de la personne morale
22/05/2099
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Production de dalles et dallettes en pierre et basalte et de tout article de décoration - tous travaux de la pierre.
Code APE
2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres
Code APRM
2370ZZ - Taille, façonnage et finissage de pierres
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
33 AV MICHEL DEBRE 97427 L'ETANG-SALE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES SABLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
REBOURG HUGO , GEORGES , RENE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1997
Commune de résidence
L'Étang-Salé
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/2000
Siret
43130935000012
Code APE
2370Z - Taille, façonnage et finissage de pierres
Code APRM
2370ZZ - Taille, façonnage et finissage de pierres
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Production de dalles et dallettes en pierre et basalte et de tout article de décoration - tous travaux de la pierre.
Code APRM
2370ZZ - Taille, façonnage et finissage de pierres
Autres Activités
PRODUCTION DE DALLES , DALLETTES EN PIERRE ET BASALTE ET DE TOUT ARTICLE DE DECORATION, TRAVAIL DE LA PIERRE
Code APRM
2370ZZ - Taille, façonnage et finissage de pierres
Adresse
33 AV MICHEL DEBRE
97427 , L'ETANG-SALE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES SABLES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1798
Date d'ajout
28/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/04/2010 : Nouveau : REBOURG Philippe, Gérant associé unique Modifié : REBOURG Philippe, Gérant associé unique Démission de Mme PHOCION-GRONDIN de ses fonctions de gérante
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
516
Date d'ajout
28/02/2008
Description
Modification de la gérance Nomination de mme Phocion Marie-Joëlle née grondin en remplacement de M. Rebourg Philippe, démissionnaire Date d'effet : 01/01/2008
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
SARL unipersonnelle
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).